Vyhledávání
Další možnost hledání naleznete zde: Úřední deska, Adresář zaměstnanců, Služby úřadu, Seznam zastupitelů, Zasedání zastupitelstva, Usnesení zastupitelstva, Usnesení rady , Evidence smluv
Vyhledané záznamy
Celkem záznamů: 6914
1825935_právník / právnička v odboru stavebním a územního plánu
8.11.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát ...
1826600_právník / právnička v odboru legislativním a právním
8.4.2014 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem...
právník / právnička v odboru legislativním a právním (3 pracovní místa)
4.12.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem...
3319830_Přihláška pro uchazeče
13.8.2020 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví Přihláška pro uchazeče o hodnocení Žádostí/projektů - Program oblasti...
1824787_právník / právnička v odboru personálních a hospodářských činností
14.2.2014 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem Košťálem, Ph.D., pověřeným řízením Magistrátu hlavního města Prahy ...
1824777_právník / právnička v odboru personálních a hospodářských činností
16.7.2013 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 16. 7. 2013 výběrové řízení ...
1826357_právník / právnička v odboru evidence, správy a využití majetku
3.5.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené...
1826355_právník / právnička v odboru evidence, správy a využití majetku
15.6.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené...
1826386_právník / právnička v odboru evidence, správy a využití majetku
28.3.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené...
právník / právnička v odboru stavebním - 2 pracovní místa
1.11.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát ...
1826181_právník / právnička v odboru městského investora
18.4.2014 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem...
právník / právnička v odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“
28.8.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem...
právník / právnička v odboru památkové péče
1.8.2013 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 1. 8. 2013 výběrové řízení ...
Mgr. Vladan Brož
29.4.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražská plynárenská Holding, a.s. Titul, jméno, příjmení: Mgr. Vladan Brož ...
Ing. Petr Hejma
17.2.2021 — PROFIL ČLENA DOZORČÍ RADY společnosti Kolektory Praha, a. s. Titul, jméno, příjmení: Ing. Petr Hejma ...
Mgr. Martin Velík
25.6.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Titul, jméno, příjmení: Mgr. Martin Velík ...
1826093_vedoucí oddělení kontrolně metodického v odboru živnostenském a občanskosprávním
10.9.2012 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát ...
vedoucí oddělení správních činností a správního trestání v odboru živnostenském a občanskosprávním
29.9.2011 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu...
a_prilohy_k_elektron_formulari_2010_doc
7.9.2009 — A) Povinné přílohy k formuláři žádosti o finanční prostředky z rozpočtu HMP „Zdravé město Praha 2010“ Příloha č.1 - Popis projektu (max. 4 stránky) * 1. Pro koho je projekt určen ...
Výběrové řízení na tři pozice v rámci systému Evropských škol
25.1.2019 — Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozice učitele/učitelky francouzštiny jako...
a_prilohy_k_elektron_formulari_2010_doc
7.9.2009 — A) Povinné přílohy k formuláři žádosti o finanční prostředky z rozpočtu HMP „Zdravé město Praha 2010“ Příloha č.1 - Popis projektu (max. 4 stránky) * 1. Pro koho je projekt určen ...
vedoucí oddělení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření městských částí v odboru kontrolních činností
15.1.2014 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem Košťálem, Ph.D., pověřeným řízením Magistrátu hlavního města Prahy, ...
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva v odboru bezpečnosti a krizového řízení
10.2.2014 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát ...
vedoucí oddělení vzdělávání zaměstnanců v odboru personálním
24.3.2014 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem Košťálem, Ph.D., pověřeným řízením Magistrátu hlavního města Prahy, ...
1825239_vedoucí oddělení bezpečnosti IS/ICT v odboru informatiky
14.1.2014 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem Košťálem, Ph.D., pověřeným řízením Magistrátu hlavního města Prahy, ...
vedoucí oddělení správy datové sítě v odboru informatiky
14.1.2014 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem Košťálem, Ph.D., pověřeným řízením Magistrátu hlavního města Prahy, ...
vedoucí oddělení datového centra v odboru informatiky
14.1.2014 — Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené Ing. Radovanem Košťálem, Ph.D., pověřeným řízením Magistrátu hlavního města Prahy, ...
1826290_vedoucí oddělení správy a vyvádění majetku v odboru městského investora
22.7.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem...
1826231_vedoucí oddělení správy a vyvádění majetku v odboru městského investora
22.3.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem...
vedoucí oddělení městského okruhu v odboru městského investora
22.3.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem...
1826212_vedoucí oddělení strategických investic v dopravě v odboru městského investora
5.11.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu...
1826319_vedoucí oddělení strategických investic v dopravě v odboru městského investora
26.6.2013 — HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem...
Odbor strategických investic
22.5.2018 — Informace o zpracování osobních údajů Magistrát hlavního města Praha OSI (Odbor strategických investic) Odbor: ALL/PP005-OSI - vyřizují, v rozsahu své působnosti, žádosti o poskytnutí informace...
Petr Zeman
25.7.2019 — PROFIL ČLENA DOZORČÍ RADY společnosti Prague City Tourism, a.s. Titul, jméno, příjmení: Petr Zeman Politická strana, za kterou byl nominován: Praha sobě Nástup do funkce dne: 1. 7....
JUDr. Patrik Roman
6.5.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražské služby, a.s. Titul, jméno, příjmení: JUDr. Patrik Roman ...
Ing. Miloš Houzar
25.7.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská Plynárenská, a.s. Titul, jméno, příjmení: Ing. Miloš Houzar ...
Ing. Martin Slabý
25.7.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská Plynárenská, a.s. Titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Slabý ...
Petr Zeman
17.2.2021 — PROFIL ČLENA DOZORČÍ RADY společnosti Výstaviště Praha, a.s. Titul, jméno, příjmení: Petr Zeman ...
Ing. Martin Slabý
25.7.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská Plynárenská, a.s. Titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Slabý ...
Ing. Miloš Houzar
25.7.2019 — PROFIL ČLENA PŘEDSTAVENSTVA společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská Plynárenská, a.s. Titul, jméno, příjmení: Ing. Miloš Houzar ...